Kampfgeschwader 254
1. Lebenslauf:
Das Kampfgeschwader 254 wurde am 1. April 1936 mit 4 Gruppen ohne Geschwaderstab aufgestellt: Die I. Gruppe in Delmenhorst, die II. Gruppe in Eschwege, die III. Gruppe in Diepholz und die IV. Gruppe in Gütersloh. Am 1. April 1938 wurde in Lippstadt ein Geschwaderstab gebildet, der aber bereits am 1. November 1938 zum Stab des Kampfgeschwaders 155 umgewandelt wurde. Mit gleichem Datum wurde in Fritzlar ein neuer Geschwaderstab für das Kampfgeschwader 254 gebildet. Vom 25. September bis 18. Oktober 1938 nahm die IV. Gruppe von Neudorf in Schlesien an Flugblatt-Einsätzen über dem Sudetenland teil. Am 1. November 1938 wurden die I. und II. Gruppe zur I. und II. / Kampfgeschwaders 155. Daraufhin wurden die III. und IV. Gruppe zur neuen I. und II. Gruppe des Kampfgeschwaders 254. Am 1. Mai 1939 folgte schließlich die Umbenennung des Stabes sowie der I. Gruppe in Stab und I. Gruppe des Kampfgeschwaders 54. Die II. Gruppe ging zum Kampfgeschwader 28
Stab | I. Gruppe | II. Gruppe | III. Gruppe | IV. Gruppe | |||||
Datum | Fliegerhorst | Datum | Fliegerhorst | Datum | Fliegerhorst | Datum | Fliegerhorst | Datum | Fliegerhorst |
1. April 1938 | Lippstadt | 1. April 1936 | Delmenhorst | 1. April 1937 | Eschwege | 1. April 1937 | Diepholz | 1. April 1937 | Gütersloh |
18. Oktober 1938 | Gießen | 1. April 1937 | Lippstadt | 1. April 1938 | Gießen | 15. März 1938 | Fritzlar | 25. September 1938 | Neudorf |
18. Oktober 1938 | Langendiebach | 1. November 1938 | Gütersloh | 22. Oktober 1938 | Gütersloh | ||||
1. November 1938 | Fritzlar | 1. November 1938 | Fritzlar | ||||||
15. März 1939 | Prag - Lednany | ||||||||
17. März 1939 | Fritzlar |
2. Kommandeure
Geschwaderkommodore:
1. April 1937 Oberst Wilhelm Süssmann
1. Januar 1938 Oberst Walter Lackner
I. Gruppe
Gruppenkommandeure:
1. April 1937 Generalmajor Joachim Kortüm
1. Februar 1938 Oberst Hans Belau
1. Oktober 1938 Oberst Joseph Brunner
1. November 1938 Major Otto Höhne
II. Gruppe
Gruppenkommandeure:
1. April 1937 Oberleutnant Joseph Hilgers
1. Oktober 1937 Oberst Walter Lackner
1. November 1938 Major Carl Rütgers
1. Februar 1939 Major Rudolf Koester
III. Gruppe
Gruppenkommandeure:
1. April 1937 Major Otto Höhne
IV. Gruppe
Gruppenkommandeure:
1. April 1937 Major Carl Rütgers
3. Literatur und Quellen:
Kampfgeschwader 55 "Greif" Eine Chronik aus Dokumenten und Berichten 1937 - 1945, Wolfgang Dierich, Motorbuchverlag
Kampfgeschwader 54 - Von der Ju 52 zur Me 262 - Siegfried Radtke, Schild-Verlag